Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Bibranche | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 10, 3320 Skævinge (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 25, 3320 Skævinge (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2023-08-08 tilføjes Legale ejere: Kasper Dagø (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-08 tilføjes Reelle ejere: Nicolaj Christian Gylche Gorski, Øzcan Atilkan Yücel (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-07 fjernes Reelle ejere: Nicolaj Christian Gylche Gorski, Øzcan Atilkan Yücel (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Legale ejere: Nicolaj Christian Gylche Gorski, Øzcan Atilkan Yücel, Robert Jung Svendsen (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-03-01 tilføjes Reelle ejere: Robert Jung Svendsen, Nicolaj Christian Gylche Gorski, Øzcan Atilkan Yücel (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-03-01 fjernes Reelle ejere: Robert Jung Svendsen (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-02-28 fjernes Legale ejere: Nicolaj Christian Gylche Gorski, Øzcan Atilkan Yücel (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Nicolaj Christian Gylche Gorski, Øzcan Atilkan Yücel (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 25, 3320 Skævinge (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2022-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Højvangen 13, 3060 Espergærde (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-19 tilføjes Legale ejere: Nicolaj Christian Gylche Gorski, Øzcan Atilkan Yücel (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-10-19 fjernes Legale ejere: Oliver Bruhn Denham (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-10-18 fjernes Legale ejere: Nicolaj Christian Gylche Gorski, Øzcan Atilkan Yücel (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-10-19 tilføjes Reelle ejere: Nicolaj Christian Gylche Gorski, Øzcan Atilkan Yücel (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-10-19 fjernes Reelle ejere: Oliver Bruhn Denham (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-10-18 fjernes Reelle ejere: Nicolaj Christian Gylche Gorski, Øzcan Atilkan Yücel (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-10-19 fjernes Direktion: Oliver Bruhn Denham (direktør) (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvangen 13, 3060 Espergærde (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovvej 28, 3060 Espergærde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-10 tilføjes Bibranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-09-18 tilføjes Direktion: Oliver Bruhn Denham (direktør) (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2020-09-11 tilføjes Direktion: Nicolaj Christian Gylche Gorski (direktør) (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-18 tilføjes Legale ejere: Oliver Bruhn Denham (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2020-09-11 tilføjes Legale ejere: Nicolaj Christian Gylche Gorski, Øzcan Atilkan Yücel (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Reelle ejere: Nicolaj Christian Gylche Gorski, Øzcan Atilkan Yücel, Oliver Bruhn Denham (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2020-09-17 fjernes Reelle ejere: Nicolaj Christian Gylche Gorski, Øzcan Atilkan Yücel (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-11 tilføjes Reelle ejere: Nicolaj Christian Gylche Gorski, Øzcan Atilkan Yücel (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovvej 28, 3060 Espergærde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med detailhandel af fitnessudstyr samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-11 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Navne: Hellbender-Fitness ApS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Stiftere: Øzcan Atilkan Yücel, Nicolaj Christian Gylche Gorski (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Vedtægter: 2020-09-11 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-15)