Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 36, 6740 Bramming (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-02 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: Camilla Finnerup Reimer Hansen, Marcus Finnerup Reimer Hansen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Navne: Kernebageren Holding, Esbjerg ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Reelle ejere: Camilla Finnerup Reimer Hansen, Marcus Finnerup Reimer Hansen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Stiftere: Marcus Finnerup Reimer Hansen, Camilla Finnerup Reimer Hansen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kernebageren Esbjerg ApS. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2023-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-06-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-09 fjernes Direktion: Camilla Finnerup Reimer Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 36, 6740 Bramming (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Direktion: Camilla Finnerup Reimer Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2020-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-02 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Legale ejere: Camilla Finnerup Reimer Hansen, Marcus Finnerup Reimer Hansen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Navne: Kernebageren Holding, Esbjerg ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Reelle ejere: Camilla Finnerup Reimer Hansen, Marcus Finnerup Reimer Hansen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Stiftere: Marcus Finnerup Reimer Hansen, Camilla Finnerup Reimer Hansen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2020-09-02 tilføjes Vedtægter: 2020-09-02 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-09)