Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglvej 2, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2023-09-02)
Den 2023-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kroggårdsvej 36, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2023-09-02)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kroggårdsvej 36, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2023-09-02)
Den 2021-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kroggårdsvej 34, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-02-24 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-02-23 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-09-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kroggårdsvej 34, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2020-09-11 tilføjes Direktion: Flemming Werner Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom, samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-11 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Legale ejere: SAX-TRANS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Navne: Flensbjerg ApS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Reelle ejere: Flemming Werner Jensen (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-09-11 tilføjes Stiftere: SAX-TRANS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Vedtægter: 2020-09-11 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-15)