Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 tilføjes Vedtægter: 2022-09-15 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2020-09-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DC A/S. (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2022-04-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagholm 1, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Sørensen (formand) (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Direktion: Jan Thaarup (direktør) (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller gennem helt eller delvist ejede selskaber, at drive virksomhed med handel, håndværk, industri og forureningsbekæmpelse. (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-01 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Legale ejere: STENSEMINDE HOLDING ApS, JAN THAARUP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Navne: DCH A/S (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Sørensen (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Stiftere: STENSEMINDE HOLDING ApS, OVE MÅRTENSSON HOLDING ApS, Kaare Petersen, JAN THAARUP HOLDING ApS, HENRIK MØRKHOLT SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen i forening med selskabets direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Vedtægter: 2020-09-01 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-14)