Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Navne | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 4, 5., 1220 København K (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 9, 1711 København V (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2020-09-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Enterdeep ApS. (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Enterdeep ApS. (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-10 tilføjes Navne: WXYZ ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-09 fjernes Navne: XYZ Holding ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-10 tilføjes Vedtægter: 2021-10-10 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-07-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-06-30 tilføjes Direktion: Martin William Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Tobias Schelle (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Martin William Frederiksen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Tobias Schelle (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Martin William Frederiksen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Tobias Schelle (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2020-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 9, 1711 København V (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2020-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Langs Hegnet 75, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-09-26)
Den 2020-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langs Hegnet 75, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-09-26)
Den 2020-09-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Direktion: Tobias Schelle (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber. (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-11 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Legale ejere: Tobias Schelle (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-09-11 tilføjes Navne: XYZ Holding ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2020-09-11 tilføjes Reelle ejere: Tobias Schelle (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Stiftere: Tobias Schelle (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Vedtægter: 2020-09-11 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2020-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-14)