Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Vedtægter | xbrl | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 fjernes Bestyrelse: Michael Shalmi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-06 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-05 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-13 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-06 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-06 fjernes Direktion: Michael Shalmi (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-11 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 fjernes Interessenter: Momentum Komplementar ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 fjernes Legale ejere: Momentum Energy Dania P/S (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 fjernes Navne: K/S Momentum Energy Hanstholm (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hanstholm Havn Vindkraft I/S. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2022-11-29 tilføjes Interessenter: Momentum Komplementar ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-11-29 fjernes Interessenter: Komplementarselskabet Momentum Energy Hanstholm ApS (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-11-29 tilføjes Vedtægter: 2022-11-29 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-28 fjernes Reelle ejere: Kim Madsen (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-12-21 fjernes Reelle ejere: Michael Shalmi (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-01-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren, den samlede bestyrelse eller af direktøren alene. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-30 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Direktion: Michael Shalmi (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2020-09-30 fjernes Direktion: Komplementarselskabet Momentum Energy Hanstholm ApS (direktør) (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-11 tilføjes Direktion: Komplementarselskabet Momentum Energy Hanstholm ApS (direktør) (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-30 tilføjes Legale ejere: Momentum Energy Dania P/S (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: Momentum Energy Jutlandia Development K/S (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-11 tilføjes Legale ejere: Momentum Energy Jutlandia Development K/S (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-30 tilføjes Reelle ejere: Michael Shalmi, Kim Madsen (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-09-30 tilføjes Vedtægter: 2020-09-30 (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2020-09-18 tilføjes Vedtægter: 2020-09-18 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-11 tilføjes Vedtægter: 2020-09-11 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opkøbe, investere i, udvikle, drive og sælge projekter vedrørende vedvarende energi samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-11 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-11 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-11 tilføjes Interessenter: Komplementarselskabet Momentum Energy Hanstholm ApS (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-11 tilføjes Navne: K/S Momentum Energy Hanstholm (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-13)