Sektion (alle) | |||||||
Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | xbrl | Binavne | Navne | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af aktier og anparter i andre selskaber, investering i øvrige værdipapirer, investering i fast ejendom samt anden beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af direktøren alene. (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-02 tilføjes Bestyrelse: Mette Keller Stubkjær (formand) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-02 tilføjes Vedtægter: 2024-05-02 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2021-10-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Holsted Solar Park ApS. (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2021-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Glejbjerg Solar Park ApS. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2023-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Best Energy Family ApS. (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sortebjerge Energipark ApS. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GSP Land ApS. (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-26 tilføjes Binavne: Holsted Energi Park ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 tilføjes Navne: Best Energy Family ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-25 fjernes Navne: Holsted Energi Park ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-26 tilføjes Vedtægter: 2023-10-26 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-06-13 tilføjes Legale ejere: Best Energy Family ApS, C. Ottosen Holding ApS, MEST Invest ApS, Maller Holding ApS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-13 fjernes Legale ejere: BEST ENERGY A/S (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 fjernes Legale ejere: C. Ottosen Holding ApS, MEST Invest ApS, Maller Holding ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-13 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Stubkjær Ottosen, Mette Keller Stubkjær, Martin Stubkjær Maller (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-13 fjernes Reelle ejere: Bent Stubkjær Pedersen (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 tilføjes Bibranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-11-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-11-27 fjernes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 22, 7200 Grindsted (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-01 tilføjes Bibranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Direktion: Bent Stubkjær Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er projektering, udvikling og drift af en solcellepark samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2020-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-01 (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: best@best-energy.dk (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Legale ejere: C. Ottosen Holding ApS, MEST Invest ApS, Maller Holding ApS, BEST ENERGY A/S (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Navne: Holsted Energi Park ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2020-09-01 tilføjes Reelle ejere: Bent Stubkjær Pedersen (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Stiftere: Maller Holding ApS, MEST Invest ApS, C. Ottosen Holding ApS, BEST ENERGY A/S (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2020-09-01 tilføjes Vedtægter: 2020-09-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2020-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-11)