Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildegårdsvej 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Bibranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-31 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Legale ejere: Moataz Abd Algane Yazbek (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Navne: MY maler og byggeservice ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Moataz Abd Algane Yazbek (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Stiftere: Moataz Abd Algane Yazbek (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildegårdsvej 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildegårdsvej 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-19 fjernes Direktion: Moataz Abd Algane Yazbek (direktør) (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 Statstidende Dekret
Den 2022-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildegårdsvej 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Flakkebjerg Hovedgade 28, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-02-17 tilføjes Legale ejere: Moataz Abd Algane Yazbek (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-02-17 fjernes Legale ejere: Akram Yehya Hamid, Aydemir Bahar (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-16 fjernes Legale ejere: Moataz Abd Algane Yazbek (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 tilføjes Reelle ejere: Moataz Abd Algane Yazbek (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-02-17 fjernes Reelle ejere: Akram Yehya Hamid, Aydemir Bahar (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-16 fjernes Reelle ejere: Moataz Abd Algane Yazbek (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-06-10 tilføjes Bibranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-01-07 tilføjes Legale ejere: Akram Yehya Hamid, Aydemir Bahar (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-01-07 tilføjes Reelle ejere: Akram Yehya Hamid, Aydemir Bahar (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-09-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flakkebjerg Hovedgade 28, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2020-08-31 tilføjes Direktion: Moataz Abd Algane Yazbek (direktør) (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2020-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive maler- og byggevirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-31 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Legale ejere: Moataz Abd Algane Yazbek (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-08-31 tilføjes Navne: MY maler og byggeservice ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Reelle ejere: Moataz Abd Algane Yazbek (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-08-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Stiftere: Moataz Abd Algane Yazbek (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-22)