Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Dekret | Direktion | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-09-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Y.A.K ApS. (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Y.A.K ApS. (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2023-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørholmsgade 5, 4. tv., 1352 København K (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-09 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-08 fjernes Kontaktoplysninger: paldanielsen@gmail.com (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-08 fjernes Legale ejere: Pál Danielsen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-08 fjernes Navne: PAL DANIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-08 fjernes Reelle ejere: Pál Danielsen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-08 fjernes Stiftere: Pál Danielsen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2022-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2022-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 Statstidende Dekret
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Pál Danielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørholmsgade 5, 4. tv., 1352 København K (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: paldanielsen@gmail.com (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2020-09-09 tilføjes Direktion: Pál Danielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-09 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Legale ejere: Pál Danielsen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Navne: PAL DANIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Reelle ejere: Pál Danielsen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Stiftere: Pál Danielsen (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-09-09 tilføjes Vedtægter: 2020-09-09 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)