Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Direktion | Bestyrelse | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Tegningsregel | ||||
Bibranche | Binavne | Navne | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: ji@sprint365.io (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 fjernes Kontaktoplysninger: jb@sprint365.io (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 tilføjes Legale ejere: Sprint365 A/S, SalesGuy Holding ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sprint365 A/S. (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-31 fjernes Legale ejere: SalesGuy Holding ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Janek Borgmann (direktør) (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-12-11 tilføjes Bestyrelse: Sven Junghagen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: Bluezone Holding ApS, ANAKODT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 fjernes Legale ejere: SJH Invest ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jakob Ingemann (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 fjernes Reelle ejere: Janek Borgmann (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: Bluezone Holding ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Jakob Ingemann (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-05-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Christian Mægbæk Madsen (formand) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-01 fjernes Bestyrelse: Janek Borgmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-01 tilføjes Direktion: Jakob Ingemann (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-01 fjernes Direktion: Steen Jørgen Hybschmann (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-30 fjernes Bestyrelse: Jakob Ingemann (formand) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-19 tilføjes Bestyrelse: Steen Jørgen Hybschmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-19 tilføjes Vedtægter: 2023-01-19 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-11-01 tilføjes Legale ejere: SJH Invest ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-11-01 fjernes Legale ejere: ANAKODT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jakob Ingemann (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Jakob Ingemann (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-08-01 tilføjes Direktion: Steen Jørgen Hybschmann (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-07-31 fjernes Direktion: Janek Borgmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-06-07 tilføjes Legale ejere: ANAKODT HOLDING ApS, Velocity Holding ApS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-06-06 fjernes Legale ejere: Velocity Holding ApS (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-03-31 tilføjes Legale ejere: Velocity Holding ApS (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: GRAM CONSULTING ApS (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-30 fjernes Legale ejere: Velocity Holding ApS (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-31 tilføjes Reelle ejere: Jakob Ingemann (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-03-30 fjernes Reelle ejere: Jakob Ingemann (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-31 fjernes Bestyrelse: Kenneth Kryger Gram (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-02-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-15 fjernes Bestyrelse: Thomas Kragh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1. b3., 1620 København V (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Krudtløbsvej 75, 1439 København K (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-01-27 tilføjes Hjemmeside: www.sprint365.io (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: jb@sprint365.io (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2021-01-26 fjernes Kontaktoplysninger: ji@anakodt.com (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den administrerende direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kragh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-01-01 fjernes Bestyrelse: Carsten Jensen Kjelde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-01 tilføjes Vedtægter: 2021-01-01 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Kragh (formand) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2020-12-15 tilføjes Legale ejere: Velocity Holding ApS, GRAM CONSULTING ApS, Bluezone Holding ApS, SalesGuy Holding ApS (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2020-12-14 fjernes Legale ejere: Velocity Holding ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Christian Mægbæk Madsen, Kenneth Kryger Gram, Jakob Ingemann, Janek Borgmann (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2020-12-15 fjernes Reelle ejere: Peter Christian Mægbæk Madsen, Kenneth Kryger Gram (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2020-12-14 fjernes Reelle ejere: Jakob Ingemann (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-15 tilføjes Vedtægter: 2020-12-15 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-26 tilføjes Bibranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-11-26 tilføjes Bibranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Direktion: Janek Borgmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-10-31 fjernes Direktion: Jakob Ingemann (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-10-05 tilføjes Binavne: D365Sprint A/S, D365GO A/S, D365DIY A/S (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-04 fjernes Binavne: D365Sprint ApS, D365GO ApS, D365DIY ApS, 365Sprint ApS, 365GO ApS (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-02 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kragh (formand) (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-10-02 tilføjes Navne: Sprint365 A/S (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 fjernes Navne: Rapidity ApS (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-02 tilføjes Vedtægter: 2020-10-02 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-09-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 tilføjes Legale ejere: Velocity Holding ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-09-09 tilføjes Legale ejere: Velocity Holding ApS (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-09 fjernes Legale ejere: Velocity Holding ApS (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krudtløbsvej 75, 1439 København K (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-09-09 tilføjes Binavne: D365Sprint ApS, D365GO ApS, D365DIY ApS, 365Sprint ApS, 365GO ApS (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-09-09 tilføjes Direktion: Jakob Ingemann (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-09-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed inden for informationsteknologi samt investering og handel i øvrigt (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-09 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ji@anakodt.com (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-09-09 tilføjes Navne: Rapidity ApS (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-09-09 tilføjes Reelle ejere: Jakob Ingemann (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 tilføjes Stiftere: Velocity Holding ApS (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-09-09 tilføjes Vedtægter: 2020-09-09 (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-10)