Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Navne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Interessenter | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 12., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 12., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 12., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-04-08 tilføjes Vedtægter: 2022-04-08 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-04-16 tilføjes Legale ejere: Migros-Pensionskasse (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-16 fjernes Legale ejere: Copenhagen Infrastructure IV K/S (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-16 tilføjes Vedtægter: 2021-04-16 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-03-22 tilføjes Navne: CI IV Swiss AIV Feeder K/S (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-21 fjernes Navne: CI IV Swiss Feeder Fund K/S (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-22 tilføjes Vedtægter: 2021-03-22 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2021-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-09-09 tilføjes Direktion: Copenhagen Infrastructure IV GP ApS (direktør) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at have en enkelt kommanditist samt at generere afkast på kommanditselskabets stamkapital ved at foretage investeringer i infrastrukturaktiver og aktiver med tilsvarende karakteristika og hermed accessorisk virksomhed. (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-09 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Interessenter: Copenhagen Infrastructure IV GP ApS (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Legale ejere: Copenhagen Infrastructure IV K/S (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2020-09-09 tilføjes Navne: CI IV Swiss Feeder Fund K/S (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Vedtægter: 2020-09-09 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-09)