Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Byageren 5, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-02 fjernes Bestyrelse: Lars Melchiorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 fjernes Direktion: Bjarne Melchiorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-02 fjernes Navne: MELCHIORSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-11-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-04 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2010-09-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 fjernes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-03-21)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byageren 5, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Byageren 5, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 fjernes Revisor: ECO-TEAM, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Revisor: Gert Axel Svensson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 fjernes Direktion: Margit Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 fjernes Bestyrelse: Grethe Johanne Melchiorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Revisor: Gert Axel Svensson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 fjernes Revisor: DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 tilføjes Vedtægter: 2003-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-03-21)
Den 1999-07-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af værktøjsmaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-15 tilføjes Navne: MELCHIORSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-14 fjernes Navne: B. MELCHIORSEN, MASKIN- OG VÆRKTØJSFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Direktion: Margit Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Direktion: Børge Melchiorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 tilføjes Revisor: DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 fjernes Revisor: Niels Christian Brühl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 fjernes Revisor: Erik Buhl Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byageren 5, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-09-27 tilføjes Bestyrelse: Grethe Johanne Melchiorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-27 tilføjes Direktion: Børge Melchiorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-27 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af værktøjsmaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-27 tilføjes Navne: B. MELCHIORSEN, MASKIN- OG VÆRKTØJSFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1972-09-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-27 tilføjes Revisor: Erik Buhl Frederiksen, Niels Christian Brühl, ECO-TEAM, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)