Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Hans-Henrik Søndersted-Olsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Betina Rehné (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 tilføjes Vedtægter: 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 fjernes Bestyrelse: Betina Rehné (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 110, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 110, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 tilføjes Direktion: Betina Rehné (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2022-11-01 fjernes Direktion: Steen Rehné (direktør) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-08-09 tilføjes Bestyrelse: Erik Svennevig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2022-08-09 fjernes Bestyrelse: Mads Crone Togsverd (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-09 tilføjes Direktion: Steen Rehné (direktør) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-08-09 fjernes Direktion: Mads Crone Togsverd (direktør) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 110, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Saxhøjvej 33, 2500 Valby (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-09-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saxhøjvej 33, 2500 Valby (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-09-04 tilføjes Bestyrelse: Mads Crone Togsverd (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2020-09-04 tilføjes Direktion: Mads Crone Togsverd (direktør) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2020-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle digitale platforme til optimering af uddannelsesinstitutioners formål, herunder drift, pædagogisk og didaktisk udvikling samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-04 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Legale ejere: ATEDU HOLDING APS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Navne: ATEDU APS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Reelle ejere: Mads Crone Togsverd (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2020-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Stiftere: ATEDU HOLDING APS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-09-04 tilføjes Vedtægter: 2020-09-04 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-08)