Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-05 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-05 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-04-28 fjernes Direktion: Mark Lisberg Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-12-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-12-02 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2020-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 20, 5260 Odense S (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Direktion: Mark Lisberg Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2020-09-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udlejning af boliger og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-08 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Legale ejere: SL Development ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Navne: Elmevænget ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Reelle ejere: Mark Lisberg Christensen, Dan Svenningsen (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2020-09-08 tilføjes Stiftere: SL Development ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Vedtægter: 2020-09-08 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-08)