Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hanne Nystrand | 25.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kim Hvilshøj Bøjer Jakobsen | 27.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kühnel | 27.11.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Per Leutenberger | 26.08.2022 | 07.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Albrechtsen | 27.11.2020 | 27.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Luplau Jensen | 08.09.2020 | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bøje Holmsgaard Lundtoft | 08.09.2020 | 24.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Albrechtsen | 08.09.2020 | 26.11.2020 | formand |