Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marc-Antoine Olivier Léonard Andreoli | 04.08.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jörg Bernhard Klasmeyer | 29.04.2021 | 23.06.2023 | direktør |
Yuri Mikhalev | 22.10.2020 | 29.04.2021 | direktør |
Bent Kemplar | 01.09.2020 | 22.10.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Fernando Cobo Piekenbrock | 24.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Marc-Antoine Olivier Léonard Andreoli | 29.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Marco Sodi | 22.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jörg Bernhard Klasmeyer | 16.12.2020 | 23.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Crevan Thomas O´Grady | 22.10.2020 | 29.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Yuri Mikhalev | 22.10.2020 | 29.04.2021 | bestyrelsesmedlem |