Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1995-07-04 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 15.11.1988 HERNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 30, 7400 Herning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Bestyrelse: Tommy Meyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Direktion: Tommy Meyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 tilføjes Direktion: Tommy Meyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 fjernes Direktion: Bent Graungaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 fjernes Bestyrelse: Bent Graungaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-04 fjernes Bestyrelse: Henning Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-04 fjernes Direktion: Bent Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-04 fjernes Revisor: COLDING & PEDERSEN REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 315.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 tilføjes Vedtægter: 1991-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-03 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 15.11.1988 HERNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-02 fjernes Navne: RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HENNING SVENDSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 30, 7400 Herning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-23 tilføjes Bestyrelse: Henning Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-23 tilføjes Direktion: Bent Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-23 tilføjes Navne: RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HENNING SVENDSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-23 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-23 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-23 tilføjes Revisor: COLDING & PEDERSEN REVISIONSAKTIESELSKAB, SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)