Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tandteam Nord I/S. (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-08-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-08-15 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 56, 1., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lauge Kochs Vej 10, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-09-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lauge Kochs Vej 10, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-09-02 tilføjes Direktion: Ann Møller Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive tandplejervirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-02 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Legale ejere: Ann Møller Sørensen (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Navne: Tandplejer Ann Sørensen ApS (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Reelle ejere: Ann Møller Sørensen (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2020-09-02 tilføjes Stiftere: Ann Møller Sørensen (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Vedtægter: 2020-09-02 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-07)