Sektion (alle) | |||||||
Formål | xbrl | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed primært som maler, samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-23 tilføjes Navne: Bagterp Maler & Service ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-09-22 fjernes Navne: Kompetencevaerket ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-09-23 tilføjes Vedtægter: 2023-09-23 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-03-01 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-02-28 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: bagterp@gmail.com (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-26 fjernes Kontaktoplysninger: nedenskov@gmail.com (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnesvej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Møllevej 16, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-27 tilføjes Direktion: Per Nedenskov Lund (direktør) (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-27 fjernes Direktion: Lars Nedenskov Lund (direktør) (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-27 tilføjes Kontaktoplysninger: nedenskov@gmail.com (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2021-07-26 fjernes Kontaktoplysninger: larslunds@gmail.com (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-27 tilføjes Legale ejere: Per Nedenskov Lund (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-27 fjernes Legale ejere: Lars Nedenskov Lund (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-27 tilføjes Reelle ejere: Per Nedenskov Lund (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-27 fjernes Reelle ejere: Lars Nedenskov Lund (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-06-03 tilføjes Bibranche: Reparation af andet udstyr (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-02 fjernes Bibranche: Reparation af andet udstyr (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-01 tilføjes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-01 tilføjes Bibranche: Reparation af andet udstyr (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-03 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2021-06-02 tilføjes Hovedbranche: Reparation af andet udstyr (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-02 fjernes Hovedbranche: Reparation af andet udstyr (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-01 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Møllevej 16, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bastrup Skovvej 4, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: larslunds@gmail.com (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-03-15 fjernes Kontaktoplysninger: skovlundbyg.vamdrup@gmail.com (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Direktion: Lars Nedenskov Lund (direktør) (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-03-11 fjernes Direktion: Bjarne Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Legale ejere: Lars Nedenskov Lund (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-03-11 fjernes Legale ejere: SKOVLUND BYG ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-11 tilføjes Reelle ejere: Lars Nedenskov Lund (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-03-11 fjernes Reelle ejere: Bjarne Pedersen (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bastrup Skovvej 4, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bastrup Skovvej 4, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bastrup Skovvej 4, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-02 tilføjes Direktion: Bjarne Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive socialøkonomisk produktionsvirksomhed der støtter borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-02 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-02 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-02 tilføjes Kontaktoplysninger: skovlundbyg.vamdrup@gmail.com (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Legale ejere: SKOVLUND BYG ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Navne: Kompetencevaerket ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-09-02 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Pedersen (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-02 tilføjes Stiftere: SKOVLUND BYG ApS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-02 tilføjes Vedtægter: 2020-09-02 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-04)