Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: hairsquare@hairsquare.dk (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, kl. 2., 1264 København K (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Binavne: Hair & Square Extensions ApS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Direktion: Asha Atieno Vedel (direktør) (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-02-28 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-31 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Hovedbranche: Frisørsaloner (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Legale ejere: Henrik Vedel, Asha Atieno Vedel (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Navne: Hair & Square ApS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Reelle ejere: Henrik Vedel, Asha Atieno Vedel (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Stiftere: Henrik Vedel, Asha Atieno Vedel (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-04)