Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Navne | Vedtægter | Binavne | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-08 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2022-12-21 fjernes Revisor: JØRN M. SCHMIDT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 3., 1473 København K (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2022-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 37, 1432 København K (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-19 tilføjes Navne: VOLVÉR ApS (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-18 fjernes Navne: Volvér ApS (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-19 tilføjes Vedtægter: 2021-10-19 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-15 tilføjes Binavne: VOLVÉR Ventures ApS, VOLVÉR Studio ApS, VOLVÉR Management ApS, VOLVÉR Group ApS, VOLVÉR Capital ApS (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-14 fjernes Binavne: Volvér Ventures ApS (Volvér ApS), Volvér Studio ApS (Volvér ApS), Volvér Nordic ApS (Volvér ApS), Volvér Group ApS (Volvér ApS), Volvér Capital ApS (Volvér ApS) (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 37, 1432 København K (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2021-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 2, 5. tv., 1653 København V (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-09-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 2, 5. tv., 1653 København V (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-09-03 tilføjes Binavne: Volvér Ventures ApS (Volvér ApS), Volvér Studio ApS (Volvér ApS), Volvér Nordic ApS (Volvér ApS), Volvér Group ApS (Volvér ApS), Volvér Capital ApS (Volvér ApS) (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2020-09-03 tilføjes Direktion: Christian Carlsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og investeringsvirksomhed, herunder investering i, opstart og drift af andre virksomheder og projektudvikling samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-03 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Legale ejere: Carlsen Holding ApS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Navne: Volvér ApS (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2020-09-03 tilføjes Reelle ejere: Christian Carlsen (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-09-03 tilføjes Revisor: JØRN M. SCHMIDT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2020-09-03 tilføjes Stiftere: Carlsen Holding ApS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Vedtægter: 2020-09-03 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2020-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-04)