Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2020-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rottarpvej 15, 6855 Outrup (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-14 fjernes Direktion: Jens Lund (direktør) (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-14 fjernes Legale ejere: Kristian Skovbjerg Lund, Jens Lund (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-14 fjernes Navne: KL Support 2020 ApS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-14 fjernes Reelle ejere: Kristian Skovbjerg Lund, Jens Lund (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-14 fjernes Stiftere: Kristian Skovbjerg Lund, Jens Lund (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rottarpvej 15, 6855 Outrup (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Direktion: Jens Lund (direktør) (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål at eje kapitalandele i datterselskaber, unoterede selskaber, værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Legale ejere: Kristian Skovbjerg Lund, Jens Lund (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Navne: KL Support 2020 ApS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Reelle ejere: Kristian Skovbjerg Lund, Jens Lund (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Stiftere: Kristian Skovbjerg Lund, Jens Lund (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Vedtægter: 2020-08-18 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KL Support ApS. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-08-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KL Support Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-10-20)