Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | Vedtægter | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-01 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-24 fjernes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-24 fjernes Kontaktoplysninger: Anne.Larsen@accura.dk (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-24 fjernes Legale ejere: Hellerup Idræts Klub (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-24 fjernes Navne: HIK Håndbold ELITE ApS (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-24 fjernes Stiftere: Jep Becher Erritsøe Ishizaki-Jensen (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-20)
Den 2022-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: Anne.Larsen@accura.dk (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-02-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-20)
Den 2022-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-20)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-19 fjernes Direktion: Thomas Bjerregaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2020-12-07 tilføjes Vedtægter: 2020-12-07 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Direktion: Thomas Bjerregaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2020-09-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive kontrakthåndbold og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-01 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Legale ejere: Hellerup Idræts Klub (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Navne: HIK Håndbold ELITE ApS (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2020-09-01 tilføjes Stiftere: Jep Becher Erritsøe Ishizaki-Jensen (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2020-09-01 tilføjes Vedtægter: 2020-09-01 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)