Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hvidhvask | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 550.000,00 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-29 tilføjes Vedtægter: 2022-12-29 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2020-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2020-11-03 tilføjes Vedtægter: 2020-11-03 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2020-09-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Dalgaard-Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Direktion: Frants Dalgaard-Knudsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Legale ejere: Frants Dalgaard-Knudsen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Caroline Mathilde Sti 54, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom og i forbindelse hermed drive virksomhed med landbrug, udlejning, service og handel samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-01 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Navne: Palazzo Camaiori-Piccolomini P/S (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Reelle ejere: Frants Dalgaard-Knudsen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Stiftere: Frants Dalgaard-Knudsen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-09-01)