Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Rasmussen | 19.11.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Vestergaard | 12.10.1972 | 19.11.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Würtzen | 06.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rune Rask | 06.11.2023 | formand |
Arne Agertoft | 03.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Karsten Møller Pedersen | 03.11.2017 | 03.11.2023 | formand |
Rune Rask | 11.11.2016 | 05.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jakob Lenius Jensen | 09.10.2002 | 03.11.2017 | formand |
Klaus Karsten Møller Pedersen | 09.10.2002 | 02.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Worsøe-Sørensen | 07.10.1998 | 11.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Per Grinsted | 12.10.1972 | 09.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ingrid Axelsen | 12.10.1972 | 07.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Ottesen Henriksen | 12.10.1972 | 01.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Jensen | 12.10.1972 | 20.11.1992 | bestyrelsesmedlem |
Robert Ernst Niels Wengler | 12.10.1972 | 20.11.1992 | bestyrelsesmedlem |
Peter Otto Jensen | 12.10.1972 | 31.01.1990 | bestyrelsesmedlem |