Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Hjemmeside | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 81, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Direktion: Søren Holm Kruse (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-28 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Kontaktoplysninger: Soren.kruse@live.dk (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Legale ejere: Søren Holm Kruse, Nicolas Jæger Lassen (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Navne: ACTA Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Reelle ejere: Søren Holm Kruse, Nicolas Jæger Lassen (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Stiftere: Søren Holm Kruse, Nicolas Jæger Lassen (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 fjernes Direktion: Nicolas Jæger Lassen (direktør) (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 81, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmens Østkaj 37, 4. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2023-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opkøbe og udleje ejendomme. (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: Soren.kruse@live.dk (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-01-07 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@caterbar.dk (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2023-01-08 tilføjes Navne: ACTA Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-01-07 fjernes Navne: Caterbar ApS (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2023-01-08 tilføjes Vedtægter: 2023-01-08 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-01-07 fjernes Hjemmeside: caterbar.dk (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2023-01-03 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-01-02 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmens Østkaj 37, 4. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2022-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Telefonsmøgen 24, 2. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telefonsmøgen 24, 2. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 18, 2. 10., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-19 tilføjes Hjemmeside: caterbar.dk (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2021-03-19 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-03-18 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@caterbar.dk (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2020-08-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 18, 2. 10., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-08-28 tilføjes Direktion: Nicolas Jæger Lassen (direktør) (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2020-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2020-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-28 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Legale ejere: Søren Holm Kruse, Nicolas Jæger Lassen (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Navne: Caterbar ApS (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2020-08-28 tilføjes Reelle ejere: Søren Holm Kruse, Nicolas Jæger Lassen (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Stiftere: Søren Holm Kruse, Nicolas Jæger Lassen (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Vedtægter: 2020-08-28 (offentliggjort 2023-01-08)
Den 2020-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-06)