Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 23, 2840 Holte (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Binavne: BODYMEAL A/S (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Kontaktoplysninger: info@osforte.dk (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Legale ejere: GOORGANIC HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Navne: GOORGANIC A/S (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-06-30 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-08-01 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Reelle ejere: Winnie Mølsgaard (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-12-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-06 fjernes Bestyrelse: Winnie Mølsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-02 fjernes Direktion: Winnie Mølsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-30 tilføjes Binavne: BODYMEAL A/S (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2021-07-29 fjernes Binavne: GENESE A/S (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-23 tilføjes Vedtægter: 2021-07-23 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-08-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2015-10-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-10-19 tilføjes Vedtægter: 2015-10-19 (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2015-10-19 fjernes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2013-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 23, 2840 Holte (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2013-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 25, 2840 Holte (offentliggjort 2012-04-26)
Den 2012-11-12 tilføjes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2012-11-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 25, 2840 Holte (offentliggjort 2012-04-26)
Den 2012-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 336, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2011-06-15)
Den 2011-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 336, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2011-06-15)
Den 2011-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Turebyholmvej 18, 2., 4682 Tureby (offentliggjort 2007-03-11)
Den 2011-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere og sælge helsekostprodukter samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2011-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2011-05-05 tilføjes Vedtægter: 2011-05-05 (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 tilføjes Legale ejere: GOORGANIC HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2008-11-18 fjernes Legale ejere: Winnie Mølsgaard (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2008-11-19 tilføjes Navne: GOORGANIC A/S (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2008-11-18 fjernes Navne: GENESE A/S (offentliggjort 2007-03-22)
Den 2008-11-19 tilføjes Reelle ejere: Winnie Mølsgaard (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Helsekostforretninger (offentliggjort 2001-09-21)
Den 2007-11-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 fjernes Revisor: BADSTED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Turebyholmvej 18, 2., 4682 Tureby (offentliggjort 2007-03-11)
Den 2007-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 6, 2., 3490 Kvistgård (offentliggjort 2006-03-28)
Den 2007-02-07 tilføjes Navne: GENESE A/S (offentliggjort 2007-03-22)
Den 2007-02-06 fjernes Navne: GENESAE A/S (offentliggjort 2001-07-06)
Den 2007-02-07 fjernes Binavne: GENESE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@osforte.dk (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 6, 2., 3490 Kvistgård (offentliggjort 2006-03-28)
Den 2003-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2001-08-21)
Den 2003-08-29 tilføjes Bestyrelse: Eigil Mølsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2003-08-29 fjernes Bestyrelse: Irene Camilla Hage (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-28 fjernes Bestyrelse: Suzanne Flagstad (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-12 tilføjes Hovedbranche: Helsekostforretninger (offentliggjort 2001-09-21)
Den 2001-09-11 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2001-08-21)
Den 2001-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 1. tv. (offentliggjort 2001-08-07)
Den 2001-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 1. tv. (offentliggjort 2001-08-07)
Den 2001-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-22 tilføjes Navne: GENESAE A/S (offentliggjort 2001-07-06)
Den 2001-06-21 fjernes Navne: GENESE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-06-22 fjernes Binavne: GENESAE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-14 tilføjes Bestyrelse: Suzanne Flagstad (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-14 fjernes Bestyrelse: Eigil Mølsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-01-21 tilføjes Bestyrelse: Anne-Louise Varming Kastbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-08-07 tilføjes Revisor: BADSTED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-07 fjernes Revisor: BADSTED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 tilføjes Revisor: BADSTED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 fjernes Bestyrelse: Preben Birger Hofmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-19 fjernes Binavne: MØLSGAARD MEDICAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-19 fjernes Revisor: David Braae Holm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-15 tilføjes Binavne: MØLSGAARD MEDICAL A/S, GENESAE A/S, GENESE A/S, GENESE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-16)
Den 1994-10-11 tilføjes Navne: GENESE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-10 fjernes Navne: SCANLASE DENTAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 1994-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-04)
Den 1992-12-22 tilføjes Navne: SCANLASE DENTAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-21 fjernes Navne: MØLSGAARD ELECTRONICS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-06-30 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 1992-08-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-08-01 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-09-23 tilføjes Bestyrelse: Preben Birger Hofmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-09-23 tilføjes Direktion: Winnie Mølsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-11-02)
Den 1975-09-23 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-09-23 tilføjes Navne: MØLSGAARD ELECTRONICS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-09-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 1975-09-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 1975-09-23 tilføjes Revisor: David Braae Holm, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-03-04)
Den 1975-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-06)
Den 1972-12-01 tilføjes Legale ejere: Winnie Mølsgaard (offentliggjort 2015-11-17)