Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Puggaardsgade 14, 2. th., 1573 København V (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindenovsgade 11, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2021-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Digitall ApS. (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindenovsgade 11, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgade 72, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-28 tilføjes Kontaktoplysninger: frydendalitaps@gmail.com (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2020-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgade 72, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2020-08-25 tilføjes Direktion: Jakob Frydendal Donbæk Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-25 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Legale ejere: Jakob Frydendal Donbæk Jensen (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Navne: Frydendal IT ApS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Reelle ejere: Jakob Frydendal Donbæk Jensen (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Stiftere: Jakob Frydendal Donbæk Jensen (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Vedtægter: 2020-08-25 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-27)