Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 5, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrrelys Alle 8, 2670 Greve (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-08 tilføjes Bestyrelse: Michael Roed (formand) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-08 tilføjes Vedtægter: 2022-09-08 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2020-08-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gravid.dk ApS. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrrelys Alle 8, 2670 Greve (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Grankogle Alle 2, 2670 Greve (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2020-08-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grankogle Alle 2, 2670 Greve (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2020-08-19 tilføjes Direktion: Berit Wolff Roed (direktør) (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-19 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Legale ejere: Berit Wolff Roed, Michael Roed (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Navne: Roeds Holding ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Reelle ejere: Berit Wolff Roed, Michael Roed (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Stiftere: Michael Roed, Berit Wolff Roed (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Vedtægter: 2020-08-19 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2020-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-26)