Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Espevangen 6, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 49, 2500 Valby (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-02-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Frii ApS. (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 49, 2500 Valby (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2020-08-24 tilføjes Direktion: Henrik Dyggve Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-24 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Legale ejere: Henrik Dyggve Sørensen (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Navne: Dyggve ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Reelle ejere: Henrik Dyggve Sørensen (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Stiftere: Henrik Dyggve Sørensen (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Vedtægter: 2020-08-24 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-26)