Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 122, kl. th., 1620 København V (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Torben Oxes Allé 2, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torben Oxes Allé 2, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-26 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-23 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Direktion: Hafida Gounaine (direktør) (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-23 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Legale ejere: Slimane Bazaou (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Navne: Yemma's Kitchen ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Reelle ejere: Slimane Bazaou (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Stiftere: Slimane Bazaou (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Vedtægter: 2020-08-23 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-25)