Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-14 tilføjes Legale ejere: Sustainable Projects Group Inc (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-14 fjernes Legale ejere: Sune Mathiesen Holding ApS, FENO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-14 tilføjes Reelle ejere: Paw Juul, Sune Mathiesen (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-13 fjernes Reelle ejere: Paw Juul, Sune Mathiesen (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tankedraget 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvej 9, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvej 9, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsted Husevej 45, 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-09 tilføjes Hjemmeside: www.lithiumharvest.com (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 fjernes Hjemmeside: www.luceotech.com (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: sma@lithiumharvest.com (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: mathiesensune@gmail.com (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Navne: Lithium Harvest ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-07 fjernes Navne: Luceotech ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Vedtægter: 2022-09-08 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden råstofindvinding i.a.n. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-04-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-08-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsted Husevej 45, 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2020-08-24 tilføjes Bibranche: Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Direktion: Paw Juul (direktør) (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-24 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Hjemmeside: www.luceotech.com (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-08-24 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mathiesensune@gmail.com (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-08-24 tilføjes Legale ejere: Sune Mathiesen Holding ApS, FENO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-08-24 tilføjes Navne: Luceotech ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-08-24 tilføjes Reelle ejere: Paw Juul, Sune Mathiesen (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Stiftere: Sune Mathiesen Holding ApS, FENO HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Vedtægter: 2020-08-24 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-25)