Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Dekret | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Distributions Partner ApS. (offentliggjort 2022-03-12)
Den 2024-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 63, 1. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-19 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 fjernes Kontaktoplysninger: transporten.su@gmail.com (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 fjernes Legale ejere: Shazeb Habib (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 fjernes Navne: Alma Aliah ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 fjernes Reelle ejere: Shazeb Habib (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 fjernes Stiftere: Anja Holst-Jensen (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-01)
Den 2023-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-01)
Den 2023-09-29 Statstidende Dekret
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-01)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Jonas Taher Mustafa (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 63, 1. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 63, 1. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-03-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2022-03-05 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2022-03-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 63, 1. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Doorn Alle 41, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: transporten.su@gmail.com (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-07-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@haabets-transport.dk (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-02 tilføjes Legale ejere: Shazeb Habib (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-07-02 fjernes Legale ejere: Jonas Taher Mustafa (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-07-02 tilføjes Navne: Alma Aliah ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-07-01 fjernes Navne: Håbets Transport ApS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-02 tilføjes Reelle ejere: Shazeb Habib (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-07-02 fjernes Reelle ejere: Jonas Taher Mustafa (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-07-02 tilføjes Vedtægter: 2021-07-02 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doorn Alle 41, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Doorn Alle 41, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doorn Alle 41, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Astilbehaven 73, 2830 Virum (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@haabets-transport.dk (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-02-10 tilføjes Navne: Håbets Transport ApS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-02-09 fjernes Navne: Nordens Transport Gods ApS (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-10 tilføjes Vedtægter: 2021-02-10 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-02-05 tilføjes Direktion: Jonas Taher Mustafa (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2021-02-05 fjernes Direktion: Anja Holst-Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-05 tilføjes Legale ejere: Jonas Taher Mustafa (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-02-05 fjernes Legale ejere: Anja Holst-Jensen (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-05 tilføjes Reelle ejere: Jonas Taher Mustafa (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-02-05 fjernes Reelle ejere: Anja Holst-Jensen (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-08-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Astilbehaven 73, 2830 Virum (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-08-19 tilføjes Direktion: Anja Holst-Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med godstransport samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-19 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-08-19 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2022-03-06)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-08-19 tilføjes Legale ejere: Anja Holst-Jensen (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-08-19 tilføjes Navne: Nordens Transport Gods ApS (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-08-19 tilføjes Reelle ejere: Anja Holst-Jensen (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-08-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-08-19 tilføjes Stiftere: Anja Holst-Jensen (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2020-08-19 tilføjes Vedtægter: 2020-08-19 (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)