Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-05-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKANNERUP HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-11-15 fjernes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torstedvej 6, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Direktion: Kristian Skannerup (direktør) (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Legale ejere: Kristian Skannerup (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Navne: K. Skannerup Holding ApS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Reelle ejere: Kristian Skannerup (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2020-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Vedtægter: 2020-05-12 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-24)