Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Hovedbranche | Bestyrelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Vedtægter: 2024-06-26 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 34, 3500 Værløse (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergårdsvej 21, 3500 Værløse (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 91.261,00 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-29 tilføjes Legale ejere: Cobira Holding ApS, KMD Venture A/S, WEISZ HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-28 fjernes Legale ejere: Cobira Holding ApS, KMD Venture A/S, WEISZ HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-29 tilføjes Vedtægter: 2024-05-29 (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-05-01 tilføjes Vedtægter: 2024-05-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 85.258,00 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-03-11 tilføjes Legale ejere: Cobira Holding ApS, KMD Venture A/S, WEISZ HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-03-11 fjernes Legale ejere: DanBAN Co-investment Fond I K/S (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-10 fjernes Legale ejere: KMD Venture A/S, WEISZ HOLDING ApS, Cobira Holding ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og den administrerende direktør i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 tilføjes Vedtægter: 2024-03-11 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-05 tilføjes Vedtægter: 2024-03-05 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-01-19 tilføjes Vedtægter: 2024-01-19 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergårdsvej 21, 3500 Værløse (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-22 tilføjes Vedtægter: 2023-08-22 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 77.146,00 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-04-12 tilføjes Legale ejere: Cobira Holding ApS, DanBAN Co-investment Fond I K/S (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-04-11 fjernes Legale ejere: Cobira Holding ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-12 tilføjes Vedtægter: 2023-04-12 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-03-02 tilføjes Vedtægter: 2023-03-02 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-11-15 tilføjes Vedtægter: 2022-11-15 (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-09-19 tilføjes Vedtægter: 2022-09-19 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-06-08 tilføjes Bestyrelse: Søren Amund Henriksen (formand) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-01 fjernes Bestyrelse: Niklas Marschall (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 70.137,00 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-06-08 tilføjes Legale ejere: Cobira Holding ApS, KMD Venture A/S, WEISZ HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-06-07 fjernes Legale ejere: Cobira Holding ApS, KMD Venture A/S, WEISZ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-08 tilføjes Vedtægter: 2022-06-08 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-05 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sørupvej 41, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-20 tilføjes Hjemmeside: www.cobira.co (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: pb@cobira.co (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-06-01 tilføjes Direktion: Peter Thomas Brandt (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-31 fjernes Direktion: Thomas Peter Juul Gadegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sørupvej 41, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Esperhave 6, 3060 Espergærde (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-11-12 tilføjes Bestyrelse: Niklas Marschall (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2020-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 58.910,00 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-11-12 tilføjes Legale ejere: Cobira Holding ApS, KMD Venture A/S, WEISZ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-11-11 fjernes Legale ejere: Cobira Holding ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-12 tilføjes Vedtægter: 2020-11-12 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-11-12 fjernes Reelle ejere: Christian Hjersing, Peter Thomas Brandt, Thomas Brandt-Knudsen, Gustav Gottlieb Piper, Jeppe Mads Dickow, Allan Mads Dickow, Camilla Meller Valeur Dahl, Theis William Dahl, Martin Graversen (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-09-08 tilføjes Reelle ejere: Christian Hjersing, Peter Thomas Brandt, Thomas Brandt-Knudsen, Gustav Gottlieb Piper, Jeppe Mads Dickow, Allan Mads Dickow, Camilla Meller Valeur Dahl, Theis William Dahl, Martin Graversen (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-09-07 fjernes Reelle ejere: Peter Thomas Brandt (offentliggjort 2020-10-24)
Den 2020-08-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esperhave 6, 3060 Espergærde (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-08-20 tilføjes Direktion: Thomas Peter Juul Gadegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arbejde indenfor telekommunikationsbranchen og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-20 (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-08-20 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2020-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 48.000,00 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-08-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-24)
Den 2020-08-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-08-20 tilføjes Legale ejere: Peter Thomas Brandt, Cobira Holding ApS (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-20 fjernes Legale ejere: Peter Thomas Brandt (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-20 tilføjes Navne: Cobira ApS (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-08-20 tilføjes Reelle ejere: Peter Thomas Brandt (offentliggjort 2020-10-24)
Den 2020-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-08-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2020-08-20 tilføjes Stiftere: Peter Thomas Brandt (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2020-08-20 tilføjes Vedtægter: 2020-08-20 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-21)