Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 162, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 162, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2020-08-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOLLES HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: Holles Invest ApS, Holles Svenske Skove ApS (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Harald Peter Graf Holstein-Holsteinborg (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Harald Peter Graf Holstein-Holsteinborg (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Harald Peter Graf Holstein-Holsteinborg (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-27 tilføjes Direktion: Arne Bang (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-27 fjernes Direktion: Bent Broberg (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-19 tilføjes Direktion: Bent Broberg (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-05-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Harald Peter Graf Holstein-Holsteinborg eller af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 tilføjes Vedtægter: 2021-05-19 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2020-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 162, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2020-08-20 tilføjes Direktion: Harald Peter Graf Holstein-Holsteinborg (direktør) (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller indirekte ved kapitalanbringelse i andre selskaber - at drive virksomhed med handel, fast ejendom, finansiering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, alt på den måde og i den udstrækning, direktionen finder det foreneligt med selskabets tarv. (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-20 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Legale ejere: Harald Peter Graf Holstein-Holsteinborg (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2020-08-20 tilføjes Navne: Holles Finans ApS (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Reelle ejere: Harald Peter Graf Holstein-Holsteinborg, Harald Peter Graf Holstein-Holsteinborg (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2020-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2020-08-20 tilføjes Vedtægter: 2020-08-20 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2020-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-20)