Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-01-04 fjernes Navne: L.C. KASTBJERG, HADERSLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbenråvej 28, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Direktion: Laurids Christian Johan Kastbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Jørn Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed, fortrinsvis inden for maler faget (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Vedtægter: 1984-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbenråvej 28, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Direktion: Laurids Christian Johan Kastbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Navne: L.C. KASTBJERG, HADERSLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Jørn Petersen, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)