Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 41, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: digital@dkejendom.dk (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-17 fjernes Kontaktoplysninger: kundeteam5@deas.dk (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 21, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 tilføjes Kontaktoplysninger: kundeteam5@deas.dk (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-27 fjernes Kontaktoplysninger: dkl@kpc.dk (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 21, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-08-20 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: dkl@kpc.dk (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-08-20 tilføjes Navne: Ejerforeningen Skovhusene Hus 3 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-08-20)