Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 tilføjes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-06 fjernes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkenborgvej 21, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Direktion: Kirstine Karen Løhde Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med ejendomsbesiddelse og udlejning af ejendomme samt udlejning af arbejdskraft til anlægsvirksomhed og entreprenørvirksomhed mv. samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-15 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kirstinekaren@hotmail.com (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Legale ejere: Kirstine Karen Løhde Frederiksen (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Navne: KKF Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Reelle ejere: Kirstine Karen Løhde Frederiksen (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2020-07-15 tilføjes Stiftere: Kirstine Karen Løhde Frederiksen (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Vedtægter: 2020-07-15 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-20)