Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-02 tilføjes Legale ejere: Globe ManCo ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-02 tilføjes Vedtægter: 2024-04-02 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2020-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: CC Globe Holding I ApS. (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CC Globe Holding I ApS. (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2024-04-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Globe ManCo ApS. (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 453.428,56 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-23 tilføjes Legale ejere: JEIBY HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-22 fjernes Legale ejere: JEIBY HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-23 tilføjes Vedtægter: 2022-06-23 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-20 tilføjes Vedtægter: 2022-04-20 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-01-31 tilføjes Vedtægter: 2022-01-31 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-11-15 tilføjes Vedtægter: 2021-11-15 (offentliggjort 2022-02-12)
Den 2021-08-15 tilføjes Vedtægter: 2021-08-15 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 356.468,13 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-07-02 tilføjes Legale ejere: JEIBY HOLDING ApS, HKROGSTRUP ApS, RAKAAS ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: RAKAAS ApS (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-02 tilføjes Vedtægter: 2021-07-02 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-06-18 tilføjes Vedtægter: 2021-06-18 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-05-27 tilføjes Vedtægter: 2021-05-27 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-03-29 tilføjes Vedtægter: 2021-03-29 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Vedtægter: 2021-03-03 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 245.131,18 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-10-28 tilføjes Legale ejere: RAKAAS ApS, BK Trust ApS, Frostweb ApS (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2020-10-28 fjernes Legale ejere: Mazur ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-27 fjernes Legale ejere: RAKAAS ApS, BK Trust ApS, Frostweb ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-28 tilføjes Vedtægter: 2020-10-28 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metalbuen 66, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Direktion: Jens Jørgen Hahn-Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i kapitalandele med henblik på at skabe et afkast samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-19 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 97.960,45 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Legale ejere: RAKAAS ApS, BK Trust ApS, Frostweb ApS, Mazur ApS, CC Globe Invest ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-19 tilføjes Navne: Globe ManCo ApS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Stiftere: CC Globe Invest ApS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktionsmedlemmer i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Vedtægter: 2020-08-19 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-19)