Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Ejerskaber | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 tilføjes Legale ejere: Ida Birgitte Meinert Eiersted (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 fjernes Legale ejere: Birgitte Meinert (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Reelle ejere: Ida Birgitte Meinert Eiersted (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 fjernes Reelle ejere: Birgitte Meinert (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindeallé 34, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 16, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Direktion: Ida Birgitte Meinert Eiersted (direktør) (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 fjernes Direktion: Ole Jørgen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B. Meinert Holding 2020 ApS. (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 16, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-19 tilføjes Direktion: Ole Jørgen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab med besiddelse af kapitalandele i andre selskaber og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-19 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Legale ejere: Birgitte Meinert (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-08-19 tilføjes Navne: Ida Meinert Holding ApS (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Meinert (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Stiftere: Birgitte Meinert (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Vedtægter: 2020-08-19 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-19)