Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2020-08-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Marsk Marketing ApS. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2023-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ll Algade 3, 9240 Nibe (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåmejsevej 7, 9600 Aars (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: larsdyhrmann@gmail.com (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåmejsevej 7, 9600 Aars (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2020-08-17 tilføjes Direktion: Lars Dyhrmann Mathiasen (direktør) (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-17 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Legale ejere: Lars Dyhrmann Mathiasen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Navne: Dyhrmann Holding ApS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Reelle ejere: Lars Dyhrmann Mathiasen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Stiftere: Lars Dyhrmann Mathiasen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Vedtægter: 2020-08-17 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-18)