Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbendvej 3, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervang 4, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervang 4, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Høders Vej 52, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høders Vej 52, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2021-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbendvej 3, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-16 tilføjes Hjemmeside: www.murer-hansen.dk (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: artmurer@hotmail.com (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-08 fjernes Kontaktoplysninger: arthansen3@gmail.com (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbendvej 3, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-08-14 tilføjes Direktion: Atee Tosom Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-14 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Kontaktoplysninger: arthansen3@gmail.com (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-08-14 tilføjes Legale ejere: Atee Tosom Hansen (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Navne: Murermester A.Hansen ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Reelle ejere: Atee Tosom Hansen (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Stiftere: Atee Tosom Hansen (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Vedtægter: 2020-08-14 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-17)