Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2020-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SEVEL SKOVSERVICE ApS. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nautrupvej 41, 7830 Vinderup (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Direktion: Steffen Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab, udøve formueforvaltning samt varetage anden investeringsvirksomhed (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-06 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Legale ejere: Steffen Vestergaard (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Navne: S. Vestergaard Holding ApS (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Reelle ejere: Steffen Vestergaard (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2020-08-06 tilføjes Stiftere: Steffen Vestergaard (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Vedtægter: 2020-08-06 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-14)