Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Eigen Glaser-Møller(virk.: 20) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 52,63 % | 52,63 % | 52,63 % | 63,16 % |
Ziggy Eigen Bjerre Eiby(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pontus Eigen Bjerre Eiby(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels-Christian Eigen Bjerre Eiby(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 45,77 % | 45,77 % | 45,77 % | 54,92 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anders Eigen Glaser-Møller | 10.04.2000 | Nyvej 4, 1851 Frederiksberg C |
Pontus Eigen Bjerre Eiby | 09.09.2020 | Nyvej 4, 1851 Frederiksberg C |
Ziggy Eigen Bjerre Eiby | 09.09.2020 | Nyvej 4, 1851 Frederiksberg C |
Niels-Christian Eigen Bjerre Eiby | 09.09.2020 | Nyvej 4, 1851 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Eigen x 4 Holding ApS | 41584645 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
27.08.2020 | 5,36 (km) | Palægade 3, 1261 København K | Nyvej 4, 1851 Frederiksberg C |
Eigen x 4 Holding ApS. |
Sidst opdateret den 27.08.2020 og angivet som gældende fra 18.08.2020 (1506 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
EigenThur Danmark ApS | 10014816 |
Eigenvalue Consulting ApS | 41128879 |
Eigenwald Advisory ApS | 39674998 |
Eigenwald Holding ApS | 39097788 |
Eigen x 4 Holding ApS | 41584645 |
Eigeprint | 40170545 |
Eiger Aps | 41932244 |
EIG Holding ApS | 40659838 |
Eighteen Holding ApS | 41573023 |
eighteighteightyeight records | 39036924 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Eigen Glaser-Møller(virk.: 20) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 |
Ziggy Eigen Bjerre Eiby(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontus Eigen Bjerre Eiby(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niels-Christian Eigen Bjerre Eiby(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 30 % | 0 % | 9 % | 48 % | 4 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Eigen Glaser-Møller(virk.: 20) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 13 | 6 | 2 | 8 |
Ziggy Eigen Bjerre Eiby(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontus Eigen Bjerre Eiby(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niels-Christian Eigen Bjerre Eiby(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 13 | 6 | 2 | 8 |
Pct. | 45 % | 21 % | 7 % | 28 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |