Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigynsgade 8, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Direktion: Jesper Heitmann (direktør) (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt foretage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-11 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Legale ejere: Jesper Heitmann (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Navne: JH 1988 Holding ApS (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Reelle ejere: Jesper Heitmann (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Stiftere: Jesper Heitmann (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Vedtægter: 2020-08-11 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-12)