Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Knud Hoff Lauridsen | 19.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Hansen | 19.12.2023 | næstformand |
Anni Lund Thrane | 22.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Elkjær-Larsen | 24.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Skov Hansen | 24.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Gert Schønning | 24.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Kristensen | 24.06.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Hoff Lauridsen | 22.06.2021 | 18.12.2023 | næstformand |
Johnny Hansen | 24.06.2020 | 18.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nis Christian Sørensen | 24.06.2020 | 22.06.2021 | næstformand |
Knud Hoff Lauridsen | 24.06.2020 | 21.06.2021 | bestyrelsesmedlem |