Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 4, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sigerslevøstervej 2, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: steffen@cawa.dk (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: steffen.bjerregaard@sikkerthjem.dk (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigerslevøstervej 2, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2020-08-05 tilføjes Direktion: Steffen Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-05 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Kontaktoplysninger: steffen.bjerregaard@sikkerthjem.dk (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2020-08-05 tilføjes Legale ejere: CAWA GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Navne: Bjerregaard Landbrug ApS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Reelle ejere: Steffen Bjerregaard (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Stiftere: CAWA GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Vedtægter: 2020-08-05 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-11)