Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Byvejen 21, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 fjernes Bestyrelse: Jens Gert Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 fjernes Direktion: Jens Gert Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 fjernes Navne: ASD AF 2/6 2004 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 fjernes Revisor: HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel samt finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Navne: ASD AF 2/6 2004 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-01 fjernes Navne: AXELSEN A/S (offentliggjort 2001-11-19)
Den 2004-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Vedtægter: 2004-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 fjernes Binavne: MØBELFABRIKKEN JUUL KRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-05 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2000-02-18)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-24 fjernes Bestyrelse: Axel Wejse Lodberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-04 tilføjes Bestyrelse: John Klindt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-11 tilføjes Revisor: HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 fjernes Revisor: DANREVI SØNDERSØ, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-22 tilføjes Navne: AXELSEN A/S (offentliggjort 2001-11-19)
Den 2001-10-21 fjernes Navne: MØBELFABRIKKEN JUUL KRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-10-22 fjernes Binavne: AXELSENS MØBELFABRIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2000-02-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: DANREVI SØNDERSØ, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 fjernes Revisor: Villy Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-28 tilføjes Bestyrelse: Axel Wejse Lodberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-28 fjernes Bestyrelse: Jørn Qvirin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-03-22 tilføjes Navne: MØBELFABRIKKEN JUUL KRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-21 fjernes Navne: B. AXELSENS MØBELFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 tilføjes Bestyrelse: Jørn Qvirin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 fjernes Bestyrelse: Carl Egon Juul Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 tilføjes Direktion: Jens Gert Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-08 fjernes Direktion: Carl Egon Juul Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-23 fjernes Bestyrelse: Kaj Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-23 fjernes Direktion: Kaj Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-23 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-25 fjernes Bestyrelse: Henning Glasdam Axelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-25 fjernes Direktion: Henning Glasdam Axelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-22 tilføjes Bestyrelse: Børge Glasdam Axelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-22 fjernes Bestyrelse: Inge Axelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.550.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-27 fjernes Bestyrelse: Børge Glasdam Axelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-27 fjernes Revisor: CONFIDENTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvejen 21, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-09-29 tilføjes Bestyrelse: Børge Glasdam Axelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Binavne: AXELSENS MØBELFABRIK A/S, MØBELFABRIKKEN JUUL KRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Direktion: Henning Glasdam Axelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-09-29 tilføjes Navne: B. AXELSENS MØBELFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1972-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Revisor: CONFIDENTOR ApS, Revisionsfirmaet Axel Gram I/S, Villy Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)