Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Stubkjær Dalhoff | 25.08.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Henrik Staugaard Johansen | 07.08.2020 | 25.08.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikkel Winckler | 25.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Carstensen | 25.03.2024 | formand |
Anders Stubkjær Dalhoff | 25.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Risager | 25.08.2021 | 25.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Rønfeldt | 25.08.2021 | 25.03.2024 | formand |
Jens Henrik Staugaard Johansen | 07.08.2020 | 25.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Rønfeldt | 07.08.2020 | 24.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Stubkjær Dalhoff | 07.08.2020 | 24.08.2021 | formand |